黄志豪,男,汉族,1970年2月出生,广东东莞人,1993年7月参加工作,1993年5月加入中国共产党,暨南大学经济学院金融学专业毕业,在职研究生学历,经济学博士。
现任广东省珠海市委副书记,市政府党组书记、市长。
黄志豪,男,汉族,1970年2月出生,广东东莞人,1993年7月参加工作,1993年5月加入中国共产党,暨南大学经济学院金融学专业毕业,在职研究生学历,经济学博士。
现任广东省珠海市委副书记,市政府党组书记、市长。
黄志豪
中国
汉族
广东东莞
暨南大学
男
1970年2月
中国共产党
1989年—1993年,中山大学法律学系经济法专业学习;[1]
1993年—1995年,东莞市政府经济研究室干部;
1995年—1997年,广东发展银行东莞分行办公室主办科员、办公室副经理、法律事务部副经理;
1997年—1999年,广东发展银行东莞分行行长助理、办公室经理(主任)、法律事务部经理、资产管理部经理;
1999年—2003年,广东发展银行东莞分行副行长(1998年—2001年在中山大学法律系经济法专业硕士研究生学习);
2003年,广东发展银行东莞分行党委书记、副行长;
2003年—2007年,广东发展银行东莞分行党委书记、行长(其间:2003年—2007年在暨南大学经济学院金融学专业博士研究生学习);
2007年—2008年,东莞市茶山镇党委副书记、镇长(副处级);
2008年,东莞市茶山镇党委副书记、镇长(正处级);
2008年—2012年,云浮市郁南县委书记、县人大常委会主任;
2012年—2014年,云浮市副市长;
2014年—2015年,广东省金融办副主任、党组成员;
2015年—2016年,佛山市委常委、副市长;
2016年—2019年,佛山市委常委、南海区委书记,广东金融高新区发展促进局党委书记、佛山高新区党工委书记、西樵山风景名胜区党工委书记;
2019年—2020年,惠州市委副书记;
2020年—2021年,广东省农村信用社联合社党委书记、理事会理事长;
2021年04月—2021年05月,珠海市委副书记,市长候选人,市政府党组书记;
2021年05月—2021年06月,珠海市委副书记,市政府党组书记、副市长、代理市长;
2021年06月—珠海市委副书记,市政府党组书记、市长。
十一届市委委员。
2021年4月,黄志豪已任珠海市委副书记,市长候选人,市政府党组书记。
2021年5月12日,珠海市九届人大常委会第三十九次会议,会议经表决,决定任命黄志豪为珠海市人民政府副市长、代理市长。
2021年6月3日,珠海市第九届人民代表大会第十次会议在珠海大会堂召开。会议依法补选黄志豪为珠海市人民政府市长。
1.珠海市长调整·新京报